2010-03-18: Geschäftsanschrift: Dominikus-Ringeisen-Straße 2, 86513 Ursberg. Bestellt: Geschäftsführer: Maurer, Rita -genannt Sr. M. Canisia Maurer -, Ursberg, *22.08.1938, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-04-15: Bestellt: Geschäftsführer: Schramm, Bernd, Thannhausen, *21.10.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-19: Bestellt: Geschäftsführer: Rauner, Monika Ottilie -genannt Schwester Marianne Rauner -, Ursberg, *11.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maurer, Rita -genannt Sr. M. Canisia Maurer -, Ursberg, *22.08.1938.