2013-12-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frater Gschrey, Manfred Johann, Recklinghausen; Frater Mühlbauer, Konrad (Frater Egbert), Furth, *30.09.1938. Bestellt: Geschäftsführer: Ippisch, Gerhard, Furth, *06.03.1960; Laug, Wolfgang, Eppishausen, *03.05.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Laug, Wolfgang, Eppishausen, *03.05.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Horsche, Andreas, Furth, *24.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.