2009-05-04: Geschäftsanschrift: Torgasse 6, 71672 Marbach am Neckar. Bestellt als Geschäftsführer: Uyan, Hüseyin, Murr, *19.09.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kluppak, Helmar, Marbach am Neckar, *30.05.1943.
2010-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Neue Geschäftsanschrift: Langwiesenweg 30, 70327 Stuttgart.
2012-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Uyan, Bekir, Stuttgart, *24.08.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.