2010-01-07: Geschäftsanschrift: Prager Str. 2b, 01069 Dresden. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knüpfer, Lars, Dresden, *23.05.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Dähne, Katja, Dresden, *04.11.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-07: Bestellt: Geschäftsführer: Knüpfer, Lars, Dresden, *23.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.