2012-01-09: Geschäftsführer: Knips, Guido, Troisdorf, *26.07.1968; Knips, Andreas, Lohmar, *30.07.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knips, Hannelore, Lohmar, *13.09.1948.
2012-01-30: Änderung zur Geschäftsanschrift: Echternacherstraße 16, 53844 Troisdorf.
2012-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Troisdorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Echternacher Straße 16, 53842 Troisdorf.
2015-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.