2017-08-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.08.2017. Geschäftsanschrift: Renteilichtung 98, 45134 Essen. Gegenstand: Eventorganisation, Durchführung von Veranstaltungen, Messebau sowie Verkaufsförderung sowie dazugehörige Nebentätigkeiten. Stammkapital: 300,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Schäfer, Franz Wilhelm August, Essen, *11.08.1986, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-06: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Dörpfeldstraße 5, 12489 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Franz Wilhelm August, Essen, *11.08.1986. Bestellt zum Geschäftsführer: Ghiassi, Salar, Essen, *25.06.1987.