2012-08-16: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hahnerberger Str. 287, 42349 Wuppertal. Nicht mehr Geschäftsführer: Fricke, Jürgen, Kaufmann, Velbert.
2016-08-05: Änderung zur Geschäftsanschrift: Espenstraße 15, 42119 Wuppertal.
2018-07-10: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Koblinsky, Ulrich, Kaufmann, Wuppertal, *24.10.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-02: Bestellt als Geschäftsführer: Engels, Frank, Solingen, *09.04.1959; Konwerski, Johanna Eva, Mettmann, *10.01.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Koblinsky, Ulrich, Kaufmann, Wuppertal, *24.10.1940.
2021-08-25: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Haan beschlossen. Haan. Geschäftsanschrift: Böttinger Straße 18, 42781 Haan.