2005-05-18: Geschäftsführer: Koch-Schröer, Thorsten, Dortmund, *05.02.1975, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-27: Nach Namensänderung und Beifügung des Geburtsdatums weiterhin Geschäftsführer: Koch-Schröer, Ilona, Dortmund, *23.03.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch-Schröer, Thorsten, Dortmund, *05.02.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Grün, Fabian, Oberhausen, *07.08.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Grün, Fabian, Oberhausen, *07.08.1980.
2019-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch-Schröer, Ilona, Dortmund, *23.03.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Strehlow, Silke, Dortmund, *12.08.1971; Strozyk, Angela, Dortmund, *03.07.1966.