2007-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bergmann, Volkmar, Bad Honnef, *28.02.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Buchmeier, Gerhard, Diplom-Ingenieur, Krefeld.
2011-03-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bergmann, Volkmar, Bad Honnef, *28.02.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Hüller, Volker, Gevelsberg, *02.05.1952.
2018-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hüller, Volker, Gevelsberg, *02.05.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Machura, Gregor, Duisburg, *30.10.1971.