2008-08-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gessner, Stefan, Erkrath, *19.01.1963.
2009-04-28: Geschäftsanschrift: Rochusstraße 44, 40479 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Reisch, Wolfgang, Langenfeld, *22.04.1969.
2010-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Gessner, Stefan, Erkrath, *19.01.1963. Prokura erloschen: Gessner, Stefan, Erkrath, *19.01.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gedden, Gabriele, Willich, *26.01.1966.
2017-04-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Walter, Burkhard, Ingenieur, Düsseldorf. Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Gessner, Stefan, Erkrath, *19.01.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gedden, Gabriele, Willich, *26.01.1966. Der mit der Koch GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (AG Düsseldorf, HRA 11681) am 01.11.1995 abgeschlossene Organschaftsvertrag mit Ergebnisabführung wurde mit Wirkung zum 31.12.2016 durch die herrschende Gesellschaft gekündigt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2018-10-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boldt, Andrea Gisela, Kaarst, *17.12.1964; Vollmer, Patrizia, Düsseldorf, *12.07.1978.