2017-02-24: Bestellt als Geschäftsführerin: Kempf, Stephanie Franziska, Niedernhall, *11.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Rechtsgeschäfte zwischen der Kocher-Jagst Transportbeton Verwaltungs GmbH und - der Verwaltungsgesellschaft Kocher-Jagst Transportbeton Vermietungs mbH, Sitz Niedernhall , - der Kocher-Jagst Transportbeton Vermietungs GmbH & Co. KG, Sitz Niedernhall (AG Stuttgart HRA 590346), - der Kocher-Jagst Transportbeton GmbH & Co. KG, Sitz Niedernhall (AG Stuttgart HRA 590523), - der Kocher-Jagst Transportbeton Crailsheim Verwaltungs GmbH, Sitz Crailsheim (AG Ulm HRB 671408), - der Kocher-Jagst Transportbeton Crailsheim GmbH & Co. KG, Sitz Crailsheim (AG Ulm HRA 670637).
2019-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Jürgen, Neckarsulm, *11.02.1957.
2022-02-07: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführerin: Kempf, Stephanie Franziska, Niedernhall, *11.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Rechtsgeschäfte zwischen der Kocher-Jagst Transportbeton Verwaltungs GmbH und - der Verwaltungsgesellschaft Kocher-Jagst Transportbeton Vermietungs mbH, Sitz Niedernhall , - der Kocher-Jagst Transportbeton Vermietungs GmbH & Co. KG, Sitz Niedernhall (AG Stuttgart HRA 590346), - der Kocher-Jagst Transportbeton GmbH & Co. KG, Sitz Niedernhall (AG Stuttgart HRA 590523), - der Kocher-Jagst Transportbeton Crailsheim Verwaltungs GmbH, Sitz Crailsheim (AG Ulm HRB 671408), - der Kocher-Jagst Transportbeton Crailsheim GmbH & Co. KG, Sitz Crailsheim (AG Ulm HRA 670637), - der Beton Franken-Hohenlohe Verwaltungs GmbH, Sitz Insingen (AG Ansbach HRB 7124), - der Beton Franken-Hohenlohe GmbH & Co. KG, Sitz Insingen (AG Ansbach HRA 4411).