2018-10-16: Firma: Kochkraft GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Forsterstraße 48, 10999 Berlin; Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von Speisen und Getränken. Stamm- bzw. Grundkapital: 30.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Borowski, Michael J., *17.06.1980, Berlin; Geschäftsführer: 2.
Nüßing, Jens, *03.06.1978, Berlin; Geschäftsführer: 3.
Wise, Matthew, *21.03.1984, Berlin; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.08.2018
2019-02-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hiddenseer Straße 13, 10437 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Borowski, Michael J.