2007-05-23: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Matthiesen, Frank, *07.10.1963, Borstel-Hohenraden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Matthiesen, Frank..
2008-04-11: Nicht mehr Prokurist: 2. Brakhöner, Martin..
2017-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kock, Wolfgang; Änderung zu Nr. 4: Wechsel des Wohnortes; Geschäftsführer: Kock, Hannes, *19.04.1982, Rellingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen