2008-09-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ing. Ammerling, W.-Jürgen, Erkrath, *01.07.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Rénevier, Pascal, Aachen, *15.05.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-29: Bestellt als Geschäftsführer: Filippini, Sergio A, Mc Murray, Pennsylvania/USA, *05.09.1948, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Rénevier, Pascal, Aachen, *15.05.1962.
2015-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2015 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 6a (Beirat) beschlossen.
2017-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Filippini, Sergio A, Mc Murray, Pennsylvania / Vereinigte Staaten, *05.09.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Schnell, Günther, Mülheim/Ruhr, *16.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.