2010-05-27: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 22.555,00 beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlungen) und § 8 (Abtretung und Teilung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Weinsbergstraße 118 a, 50823 Köln. 67.500,00 EUR. Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Terwelp, Jan, Oberhausen, *02.09.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 22.500,00 beschlossen.
2017-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Fielitz, Robert, Meilen / Schweiz, *01.10.1973; Gentges, Oliver, Köln, *03.09.1971, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-22: Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 28.12.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.