2007-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Koenig, Hans-Joachim, Kaufmann, Pluwig.
2007-11-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Koenig, Erika, geb. Ludmann, Innenarchitektin, Pluwig, *28.09.1921.
2007-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. In der gleichen Gesellschafterversammlung wurden auch die §§ 3 (Stammkapital und Gesellschaft), 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Jahresabschluss-Verwendung des Gewinns), 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Bekanntmachung) geändert und die §§ 9 (Ausscheiden aus der Gesellschaft) und 10 (Beteiligung an der Kommanditgesellschaft) ergänzt. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Führung der Geschäfte der Dieckhoff & Ratschow GmbH & Co. KG als Komplementär.
2008-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. In der gleichen Gesellschafterversammlung wurden auch die §§ 3 (Stammkapital und Gesellschaft), 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Jahresabschluss-Verwendung des Gewinns), 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Bekanntmachung) geändert und die §§ 9 (Ausscheiden aus der Gesellschaft) und 10 (Beteiligung an der Kommanditgesellschaft) ergänzt. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Führung der Geschäfte der Dieckhoff & Ratschow GmbH & Co. KG als Komplementär.