2015-11-03: Name der Firma: nona properties GmbH; Sitz der Firma: Lübbenau/Spreewald; Geschäftsanschrift: Otto-Grotewohl-Straße 4 A-E, 03222 Lübbenau/Spreewald; Gegenstand: Die Verwaltung und Nutzung von eigenen Vermögensgegenständen aller Art. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Dr. Höttler, Rainer, *02.12.1937, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; War Geschäftsführer: 2.
Zanter, Edgard, *18.12.1942, Leer; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 31.07.2014
mit Änderung vom 09.09.2014
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Leer (Amtsgericht Aurich, HRB 203172) nach Lübbenau/Spreewald verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 20.10.2014
2017-03-23: Neuer Name der Firma: Kolosseum Spreewald GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2017 wurde die Firma der Gesellschaft und § 1 des Gesellschaftsvertrages geändert.
2018-07-17: Geschäftsanschrift: Nimrodstraße 23, 13469 Berlin; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Höttler, Rainer; Geschäftsführer: 3.
Rehwald, Swen, *13.06.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Schrade, Matthias Stefan, *07.04.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-11: Vorstand: Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Rehwald, Swen, *13.06.1975, Waren ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-23: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Stich, Matthias Hubert, *03.06.1969, Templin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rehwald, Swen