2008-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Beirat) beschlossen.
2013-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stahl, Manfred, Neunkirchen-Struthütten, *16.05.1950.
2019-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Wolfgang, Kirchen, *23.04.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Schwunk, Marco, Siegen, *28.09.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.