2008-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2008 hat die Änderung des § 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sutschek, Heiko, Friedrichroda, *13.08.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Gallmüller, Timo, Niedergrunstedt, *14.09.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-29: Geschäftsanschrift: Theordor-Neubauer-Park 1, 99891 Tabarz. Bestellt: Geschäftsführer: Sutschek, Heiko, Friedrichroda, *13.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-09: Berichtigung von Amts wegen: Geschäftsanschrift: Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Tabarz.
2022-02-07: In Ausführung der Gebietsreform geändert, nun: Neuer Sitz: Bad Tabarz. Änderung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Bad Tabarz. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Spieß, Peter, Rhönblick OT Bettenhausen, *01.03.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Fröhlich, Stephanie, Bad Tabarz, *10.11.1988; Gerlach, Steve, Waltershausen, *15.07.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Hörchner, Daniela, geb. Gessert, Bad Tabarz, *11.02.1978.