2016-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Luhnen, Wilfried, Hannover, *14.02.1954.
2021-03-24: besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Ernst, Berthold, Northeim, *15.09.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Mensen, Marco, Hannover, *23.02.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-10: Prokura erloschen: Bullerdiek, Thorsten, Hemmingen, *03.11.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit Matthias Hoppe, Wennigsen, *25.12.1970: Lächelt, Anke, Nienburg, *15.09.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit der Prokuristin Anke Lächelt, Nienburg, *15.09.1962: Hoppe, Matthias, Wennigsen, *25.12.1970.
2022-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Ernst, Berthold, Northeim, *15.09.1954.