2016-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen. Geschäftsanschrift: Kröpeliner Straße 1, 18239 Satow. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Taugerbeck, Elke, Satow, *20.05.1956.
2020-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Taugerbeck, Elke, Satow, *20.05.1956. Bestellt als Geschäftsführerin: Käker, Corinna, Satow, *21.01.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.