2014-09-17: Geändert, nun: Geschäftsführer: Freese, Ulrich, Hinrichshagen, *13.10.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Horn, Christian, Loitz, *26.07.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Freese, Ulrich, Hinrichshagen, *13.10.1948.
2021-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: Middelhuß, Heiko, Rostock, *21.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Horn, Christian, Loitz, *26.07.1978.