2013-10-15: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiserswerther Straße 282, 40474 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Scharnke, Hendrik, Hamburg, *01.06.1969; Wilhelm, Ulrich, Meerbusch, *11.07.1968; Wirth, Matthias, Willich, *27.09.1969.
2019-01-21: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Eingetreten als persönlich haftender Gesellschafter: Konen & Lorenzen Holding GmbH, Düsseldorf . Ausgeschieden als persönlich haftender Gesellschafter: KL Management GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50305).