2009-02-25: Geschäftsanschrift eingetragen. Prokura: Erkelenz, Dennis, *12.04.1979, Westerland/Sylt; Einzelprokura. Nicht mehr Prokurist: Köplin, Siegfried..
2011-12-28: Änderung zu Nr. 1: aufgrund Namensänderung: Persönlich haftender Gesellschafter: Boysen, Maike, *14.04.1975, Sylt-Ost/Morsum, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.