2007-10-19: Die Vetreterversammlung vom 06.06.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: a) der Einkauf von Waren aller Art im Großen und deren Verkauf im Kleinen, b) die Herstellung, Bearbeitung und Vertrieb von Waren, c) die Bereitstellung von Dienstleistungen, d) die Betreuung und Beratung der Mitglieder in jeder Hinsicht, soweit gesetzlich zulässig, e) die Vermietung und Verpachtung von Immobilien. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Bestellt: Vorstand: Nowak, Rainer, Genthin, *19.11.1951. Ausgeschieden: Vorstand: Krause, Barbara, Burg.
2010-01-26: Prokura erloschen: Lilie, Jutta.
2014-01-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bönig, Heiko, Elbe-Parey OT Zerben, *21.10.1974.
2014-11-19: Die Vertreterversammlung vom 16.07.2014 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 19 (Wahlverfahren), 22 (Einberufung und Tagesordnung), 41 (Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat) und 52 (Bekanntmachungen) nach näherer Maßgabe des eingereichten Protokolls.
2016-08-17: Bestellt: Vorstand: Bönig, Heiko, Elbe-Parey OT Zerben, *21.10.1974. Prokura erloschen: Bönig, Heiko, Elbe-Parey OT Zerben, *21.10.1974.
2018-01-10: Ausgeschieden: Vorstand: Schmidt, Helga, Gerwisch, *27.04.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bärmann, Kirsten, Jerichow OT Neubuchholz, *08.04.1962.
2020-04-01: Bestellt: Vorstand: Bärmann, Kirsten, Jerichow OT Neubuchholz, *08.04.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Heidecker, Annemarie, Dessau-Roßlau, *23.01.1989. Prokura erloschen: Bärmann, Kirsten, Jerichow OT Neubuchholz, *08.04.1962.