2017-06-29: Bestellt als Geschäftsführer: Mietzner, Lars, Hannover, *26.05.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2017-11-06: Bestellt als Geschäftsführerin: Hohloch, Birgit, Springe, *15.11.1953.
2017-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Dorfstr. 37, 30916 Isernhagen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herausgabe von Anzeigen- und Mitteilungsblättern, insbesondere der Anzeigen- und Mitteilungsblätter "Blick in unsere Gemeinde" und "wedeMAGAZIN", sowie deren Vertrieb und die Verteilung sonstiger Medien.
2018-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Christian, Isernhagen, *11.11.1952.
2019-09-04: Nicht mehr Geschäftsführerin: Hohloch, Birgit, Springe, *15.11.1953. Nicht mehr Geschäftsführer: Hase, Max, Hannover, *14.05.1986. Bestellt als Geschäftsführer: Schirmer, Thorsten, Langenhagen, *08.07.1969.