2005-03-02: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.01.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde § 9 (Geschäftsführung) geändert. Nicht mehr Geschäftsführer: Stallmeister, Heribert, Warstein. Neue Geschäftsführer: Bender, Manfred, Warstein, *03.03.1966; Luczynski-Galesky, Lorenz, Erwitte, *06.07.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Prasse, Birgit, Warstein, *21.06.1961.
2006-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Luczynski-Galesky, Lorenz, Erwitte, *06.07.1960.
2011-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Bender, Manfred, Warstein, *03.03.1966. Nicht mehr Prokuristin, nunmehr Geschäftsführer: Prasse, Birgit, Warstein, *27.06.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Prasse, Birgit, Warstein, *21.06.1961.