2008-09-05: Bestellt als Geschäftsführer: Korpis, Karsten, Ovelgönne, *15.07.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-16: Geschäftsanschrift: Hammelwarder Außendeich 10, 26939 Ovelgönne. Nicht mehr Geschäftsführer: Korpis-Krüger, Dagmar, Brake, *07.10.1960.
2015-12-16: Geschäftsführer: Märtens, Uwe, Oldenburg, *20.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-16: Geschäftsführer: Märtens, Uwe, Oldenburg, *20.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 hat eine Neufassung der Satzung beschlossen, die in der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 geändert wurde. Nicht mehr Geschäftsführer: Korpis, Bernhard, Brake.
2018-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Korpis-Martini, Yvonne, Ovelgönne, *22.01.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.