2007-03-19: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kortum, Joachim; Geschäftsführer: 2. Kortum, Kai, *15.09.1962, Stolpe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2021-08-27: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 7 geändert.