2011-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Krähenhorst, Renate, Langenberg, *25.04.1948.
2016-07-28: Bestellt als Geschäftsführer: Krähenhorst, Anja, Langenberg, *16.01.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.