2015-11-25: Die Gesellschafterversammlung vom 6.11.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 35.000,00 EUR auf 126.330,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. 126.330,00 EUR.
2019-05-16: Bestellt: Geschäftsführer: Uhlmann, Marc, Leipzig, *04.04.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-28: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Nienburg (Saale). Geschäftsanschrift: Friedensstraße 1, 06429 Nienburg (Saale) OT Neugattersleben.
2021-03-23: Bestellt: Geschäftsführer: Kehr, Mirko, Weimar, OT Schöndorf, *07.09.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-31: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kehr, Mirko, Weimar, OT Schöndorf, *07.09.1983.