2009-03-12: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wessel, Heiko Fritz..
2009-03-12: Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Wessel, Heiko Fritz, *15.11.1957, Hatten (Oldb), mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-12-07: Sitz der Firma: Bremerhaven. Geschäftsanschrift: Riedemannstraße 1, 27572 Bremerhaven. Kapital: 300.000,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2009 ist das Stammkapital um 120.000,00 EURO auf 300.000,00 EURO erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend geändert worden..
2010-08-24: Kapital: 400.000,00 EUR. Rechtsform: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EURO auf 400.000,00 EURO und die Änderung von § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrags beschlossen..
2011-04-01: Geschäftsanschrift: Schillerstr. 10, 28195 Bremen. Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Ortwin. Geschäftsführer: Neumann-Redlin, Cornelius, *26.03.1971, Bremen..
2011-10-21: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Dr. Weishaupt, Edgar, *09.02.1962, St. Ingbert, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten..
2011-10-21: Gegenstand: Entwicklung, Planung, Konstruktion, Prüfung und Vertrieb von hydraulischen und elektrohydraulischen Maschinen und Anlagen und Komponenten, Ingenieurleistungen, sowie die Durchführung aller hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Kapital: 1.000.000,00 EUR. Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Knoth, Joachim, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2011 ist das Stammkapital um 600.000,00 € sodann auf 1.000.000,00 € erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Dabei ist insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert worden..
2013-11-11: Prokura: von der Osten, Axel, *23.03.1974, Bremerhaven. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Einzelprokuristen.
2015-03-13: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Weishaupt, Edgar; Geschäftsführer: 4. Haering, Wolfgang, *20.03.1958, Saarbrücken; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-03-18: Prokura: 2. Christmann, Vera, *05.11.1968, Neunkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen