2015-09-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wonneberger, Claus; Geschäftsführer: 4.
Seithe, Stephan, *02.02.1976, Berlin
2020-04-02: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Seithe, Klaus-Peter, *01.12.1947, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Seithe, Stephan; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen