2021-08-24: Geschäftsführer: 3. Jänichen, Jens, *18.12.1964, Grünheide ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. Jurisch, Susan, *11.03.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Krause, Helga, geb. Elsner
2021-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Krause, Thomas-Michael