2011-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schuckertstr. 27, 71254 Ditzingen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Krebs, Stefan, Ditzingen, *05.04.1965; Krebs, Jochen, Ditzingen, *09.05.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Krebs, Gerhard, Diplom-Ingenier , Ditzingen; Krebs, Werner, Diplom-Ingenieur , Ditzingen.