2007-03-12: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Ehmann, Kurt, Kreisbaumeister i.R., Böblingen. Bestellt als Vorstandsmitglied: Köhler, Ulrich, Stuttgart, *03.05.1944.
2009-11-30: Bestellt als Vorstandsmitglied: Haecker, Jochen, Böblingen, *10.07.1961. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Köhler, Ulrich, Stuttgart, *03.05.1944.
2012-11-05: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Schnaithmann, Rainer, Geschäftsführer, Böblingen.
2013-05-21: Bestellt als Vorstandsmitglied: Schnaithmann, Rainer, Herrenberg, *15.02.1945.
2013-10-21: Bestellt als Vorstandsmitglied: Kühn, Reinhard, Stuttgart, *19.04.1955. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Wörner, Eberhard, Jettingen, *13.03.1958.
2014-01-31: Die Mitgliederversammlung vom 26.09.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2017-11-09: Bestellt als Vorstandsmitglied: Derdus, Jürgen, Böblingen, *19.07.1967. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Haecker, Jochen, Böblingen, *10.07.1961.