2015-06-26: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 und § 11 beschlossen.
2018-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 und § 17 beschlossen.
2019-08-19: Die Gesellschaft hat am 02.08.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Haut, Wilfried Wilhelm, Herbrechtingen, *29.08.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Termin, Jan, Altenmünster, *23.04.1977.
2019-12-13: Die Gesellschaft hat am 12.12.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-01-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gewandt, Patrizia, Memmingen, *09.04.1985; Schürle, Markus, Nattheim, *25.06.1985.