2008-05-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Kretschmer, Hans-Joachim, Gärtnermeister, Steinwedel.
2009-11-04: Geschäftsanschrift: Resser Str. 26, 30855 Langenhagen. Mit der Oppitz Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Hannover HRB 202555) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2009 zugestimmt.
2010-01-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Oppitz, Susanne, Hannover, *23.11.1964. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Marhenke, Andreas, Wennigsen, *14.01.1963.
2014-06-27: Der mit der Oppitz Beteiligungs GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 202555) am 16.10.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2018-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Kretschmer GmbH Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.
2018-05-29: Bestellt als Geschäftsführer: Gutzke, Kjell, Braunschweig, *20.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-27: Der mit der Oppitz Beteilungs GmbH, Hannover am 16.10.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung (Vertrag) vom 27.06.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Oppitz, Thorsten, Hannover, *21.05.1961. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Gutzke, Kjell-Christian, Ilsede, *20.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Tartsch, Christian, Wunstorf, *19.02.1982.
2022-03-08: Mit der Gutzke Beteiligungs GmbH, Ilsede als herrschendem Unternehmen ist am 15.02.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2022 zugestimmt.