2007-05-10: Geändert durch Eheschließung, nun Geschäftsführer: Franzmayr, Maren, geb. König, Seevetal, *08.01.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2008-04-18: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schröter, Carsten, Lüneburg, *22.04.1972. Bestellt Geschäftsführer: Harms-Fritsche, Christiane, Hamburg, *19.06.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.