2013-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Krummacker, Nils, Dipl.-Kfm., Oldenburg. Bestellt als Geschäftsführer: Krummacker, Annette, Oldenburg, *25.01.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Krummacker, Annette, Oldenburg, *25.01.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Heil, Sascha, Dinklage, *28.12.1972; Krapp, Clemens Roland, Lohne, *22.09.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.