2007-08-21: Firma: HS-SOLID Bautreuhand GmbH & Co. KG Sitz: Berlin Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. Die persönlich haftenden Gesellschafter dürfen Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Inhaber: persönlich haftender Gesellschafter:; 1. HS Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Hohen Neuendorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 7043 NP) Rechtsform: Kommanditgesellschaft; Der Sitz der Gesellschaft ist von Hohen Neuendorf (Amtsgericht Neuruppin, HRA 1500 NP) nach Berlin verlegt. Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2004 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die SOLID Bautreuhand GmbH & Co. KG mit Sitz in Brandenburg an der Havel (Amtsgericht Potsdam, HRA 3629 P) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.; Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der HS Haus-Vertriebs GmbH mit Sitz in Hohen Neuendorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 6348 NP) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.08.2004..
2011-06-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Hallerstr. 3, 10587 Berlin Änderung zu Nr. 1:; persönlich haftender Gesellschafter:; HS Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110800 B).
2016-03-29: Firma: Geändert, nun: Krynos Bauen & Leben GmbH & Co. KG; Änderung zu Nr. 1: infolge Firmenänderung: persönlich haftender Gesellschafter: Krynos Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110800 B)
2017-08-22: Prokura: 1.
Pretzel, Sabrina, *24.12.1981, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-11-09: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Pretzel, Sabrina
2018-02-23: Firma: Geändert, nun: Krynos Einfamilienhaus GmbH & Co. KG; Änderung zu Nr. 1: infolge Firmenänderung; persönlich haftender Gesellschafter: Krynos Gruppe Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110800 B)
2019-07-01: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich des Geburtsdatums; Buss, Susanne, *16.02.1982, Schildow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-07-01: Prokura: 2.
Buss, Susanne, *16.02.1992, Schildow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Markstraße 37, 13409 Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Buss, Susanne; 3.
Dietrich, Natascha, *19.01.1970, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-01-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Dietrich, Natascha
2022-04-25: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 161 Abs. 2 HGB aufgelöst.