2006-02-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kubitschek, Frank, Kaufmann, Fürstenstein. Bestellt: Geschäftsführer: Kubitscheck, Oliver Jörg, Fürstenstein, *18.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kubitscheck, Oliver Jörg, Fürstenstein, *18.07.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Hain, Holger Frank, Eging a.See, *14.03.1971; Kubitschek, Nortrud, Fürstenstein, *26.09.1947, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.