2008-05-16: Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmann, Holger, Hagen, *05.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Gleichzeitig wurde § 15 (Bekanntmachungen und Kosten) der Satzung geändert. Geschäftsanschrift: Bandstahlstraße 4, 58093 Hagen.
2013-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Holger, Hagen, *05.08.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Kubitz, Jens, Hagen, *21.03.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kubitz, Jens, Hagen, *21.03.1973.
2016-06-20: Bestellt als Geschäftsführer: Teichert, Christian, Plettenberg, *16.05.1962.
2016-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Teichert, Christian, Plettenberg, *16.05.1962.