2008-06-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhn, Achim, 20.06.1966, Berglen.
2008-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Kuhn, Achim, Winnenden, *20.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Vogelberg 10/1, 71364 Winnenden.
2021-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhn, Michael, 19.01.1969, Winnenden.