2018-09-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Julia, Selbitz-Wachholderbusch, *16.08.1982; Specker, Harald, Grünheide-Hangelsberg, *16.07.1965.
2020-03-28: Prokura erloschen: Specker, Harald, Grünheide-Hangelsberg, *16.07.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhne, Andreas, Münchberg, *27.02.1987.