2018-04-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Erlenstr. 16, 01097 Dresden.
2021-01-06: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Bestellt: Liquidator: Kossick, Jan, Dresden, *15.11.1984. Nicht mehr: Geschäftsführer: Hose, Josefa, Dresden, *18.07.1989. Prokura erloschen: Kossick, Jan, Dresden, *15.11.1984. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-02-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Rudolf-Leonhard-Str. 19, 01097 Dresden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Funktion und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kossick, Jan, Dresden, *15.11.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2022 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.