2016-06-30: Bestellt als Geschäftsführer: Schepp, Steffen, Dielheim, *15.07.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Schepp, Steffen, Dielheim, *15.07.1970.
2018-03-22: Bestellt als Geschäftsführer: Wittmann, Marcel, Walldorf, *02.06.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und § 12 (Kosten) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Stammkapital nun: 25.600,00 EUR.