2008-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Kunschke, Moritz, Mönchengladbach, *02.06.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-27: Bestellt als Geschäftsführer: Käfer, Thomas, Mönchengladbach, *29.01.1982.