2009-11-27: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2009, geändert am 17.11.2009, ist das Stammkapital von DEM 50.000,00 auf EUR 25.564,60 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen, Stimmrecht) geändert worden. Geschäftsanschrift: Kamphecke 199, 44339 Dortmund. 25.564,60 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Heick, Brigitte, Dortmund, *11.12.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Von Amts wegen berichtigend eingetragen Geschäftsführer: Heick, Werner, Dortmund, *22.09.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Heick, Werner, Dortmund, *22.09.1942; Heick, Brigitte, Dortmund, *11.12.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Heick, Daniel, Dortmund, *06.02.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.