2005-09-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Drunk, Carsten, Bochum, *11.12.1967; Gündogan, Serdar, Bochum, *08.04.1978.
2008-02-15: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Einzelprokura: Drunk, Carsten, Bochum, *11.12.1967.
2010-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2009 hat beschlossen, das Stammkapital um 25.600,00 EUR auf 51.200,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand), 5 (Geschäftsführung), 6 Abs. 1 (Jahresabschluss) und 8 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Geschäftsanschrift: Zum Ludwigstal 10-12, 45527 Hattingen.
2011-03-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.02.2011 beschlossen, § 4 Ziff. 2 (Stammkapital, Stammeinlagen) ersatzlos zu streichen.
2011-08-26: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Bestellt zum Liquidator: Bieschke, Werner, Bochum, *13.12.1959. Nicht mehr Geschäftsführer: Dattenberg, Andreas, Kaufmann, Bochum.
2014-02-27: Nicht mehr Liquidator: Bieschke, Werner, Bochum, *13.12.1959. Bestellt zum Liquidator: Gütke, Klaus, Bochum, *27.07.1959.
2016-11-14: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Augustinusstr.24, 44805 Bochum.
2018-05-23: Prokura erloschen: Müller, Carsten, Hagen, *08.01.1971. Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.